CERTAIN FUTURE SL - EXTINGUIDA
Dirección social AV SAN ESTEBAN Num.45
Código Postal 08211
Municipio Castellar del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social CERTAIN FUTURE SL
CIF B67328518
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/11/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CERTAIN FUTURE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERTAIN FUTURE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andreu Sierra Salvador | Administrador Solidario | 11/11/2021 | 13/03/2023 |
Andreu Sierra Salvador | Liquidador | 13/03/2023 | 13/03/2023 |
Colome Freixas Francisco | Administrador Solidario | 11/11/2021 | 13/03/2023 |
Colome Friexas Francisco | Liquidador | 13/03/2023 | 13/03/2023 |
Andreu Sierra Salvador | Administrador Unico | 20/03/2019 | 11/11/2021 |
Duran Mesas Vanessa | Administrador Unico | 18/12/2018 | 20/03/2019 |
ACTOS BORME DE CERTAIN FUTURE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46673 , F 109, S 8, H B 527329, I/A 4 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46673 , F 109, S 8, H B 527329, I/A 4 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46673 , F 109, S 8, H B 527329, I/A 4 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46673 , F 109, S 8, H B 527329, I/A 3 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46673 , F 109, S 8, H B 527329, I/A 3 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-08
- AV SAN ESTEBAN Num.45 (CASTELLAR DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46673 , F 109, S 8, H B 527329, I/A 2 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46673 , F 109, S 8, H B 527329, I/A 2 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46673 , F 109, S 8, H B 527329, I/A 2 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46673 , F 108, S 8, H B 527329, I/A 1 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-08
Dirección:CL ROCAFORT 91 BIS ATICO 1 Num. ESC. P. PTA. (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:28/11/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. C OMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS. ACTIVIDAD INMOBILIARIA, COMPRAVENTA E INTERMEDIACION DE TODA CLASE DE FINCAS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46673 , F 108, S 8, H B 527329, I/A 1 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-08