CERRO HUMBOLDT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Silvano, 77
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CERRO HUMBOLDT SL
CIF B84258508
Capital Social 23010.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 01/02/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gomez Sotillo Luis Alejandro
VINCULACIONES DE CERRO HUMBOLDT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERRO HUMBOLDT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brons Lisbeth Maria | Apoderado | 11/06/2010 | 19/02/2024 |
Gomez Sotillo Luis Alejandro | Administrador Unico | 11/06/2010 | 19/02/2024 |
Brons Armando | Administrador Solidario | 11/06/2010 | |
Gomez Sotillo Luis Alejandro | Administrador Solidario | 11/06/2010 |
ACTOS BORME DE CERRO HUMBOLDT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21110 , F 55, S 8, H M 374771, I/A 7 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21110 , F 55, S 8, H M 374771, I/A 7 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 664,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21110 , F 55, S 8, H M 374771, I/A 6 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-28
- C/ SILVANO 77, PLANTA 1, LOCAL A15 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21110 , F 54, S 8, H M 374771, I/A 5 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21110 , F 53, S 8, H M 374771, I/A 4 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21110 , F 53, S 8, H M 374771, I/A 3 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21110 , F 53, S 8, H M 374771, I/A 3 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21110 , F 53, S 8, H M 374771, I/A 3 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-66-28