CERNADAS Y VAZQUEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Muiño, 34
Código Postal 15680
Municipio Ordes
Provincia A Coruña
Razón Social CERNADAS Y VAZQUEZ SL
CIF B15572415
Capital Social 17429.35 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Cernadas Jesus Manuel
VINCULACIONES DE CERNADAS Y VAZQUEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERNADAS Y VAZQUEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Cernadas Jesus Manuel | Socio Unico | 21/12/2016 | 14/03/2017 |
Lopez Cernadas Jesus Manuel | Administrador Unico | 21/12/2016 | 14/03/2017 |
Lopez Cernadas Jesus Manuel | Administrador Solidario | 21/12/2016 | |
Vazquez Becerra Jose | Administrador Solidario | 21/12/2016 |
ACTOS BORME DE CERNADAS Y VAZQUEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 15, S 8, H C 16992, I/A 5 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 15, S 8, H C 16992, I/A 5 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 15, S 8, H C 16992, I/A 5 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 15, S 8, H C 16992, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 15, S 8, H C 16992, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 15, S 8, H C 16992, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 15, S 8, H C 16992, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-15