CERGAR 2002 SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Relleu, 14
Código Postal 03570
Municipio Villajoyosa/La Vila Joiosa
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social CERGAR 2002 SLL
CIF B53729398
Actividad
Fecha de Constitución 16/01/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CERGAR 2002 SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERGAR 2002 SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cervantes Lopez Isidro | Administrador Mancomunado | 05/08/2015 | 22/03/2017 |
Cervantes Lopez Isidro | Liquidador Mancomunado | 22/03/2017 | 22/03/2017 |
Garcia Piqueras Rafael | Administrador Mancomunado | 05/08/2015 | 22/03/2017 |
Garcia Piqueras Rafael | Liquidador Mancomunado | 22/03/2017 | 22/03/2017 |
ACTOS BORME DE CERGAR 2002 SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 149, S 8, H A 74753, I/A 4 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 149, S 8, H A 74753, I/A 4 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-03
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 149, S 8, H A 74753, I/A 4 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-03
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 149, S 8, H A 74753, I/A 4 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2617 , F 149, S 8, H A 74753, I/A 3 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-188-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-221-03