CERDANYOLA APARCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lluis Companys, 8
Código Postal 08290
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CERDANYOLA APARCA SL
CIF B63753743
Capital Social 2576500.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Escola Sanchez Carles
VINCULACIONES DE CERDANYOLA APARCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERDANYOLA APARCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escola Sanchez Carles | Presidente | 17/04/2018 | 14/03/2019 |
Escola Sanchez Carles | Apoderado Solidario | 17/04/2018 | 14/03/2019 |
Escola Sanchez Carles | Consejero | 16/06/2016 | 14/03/2019 |
Fernandez Aranda Maria Carmen | Secretario No Consejero | 17/04/2018 | 14/03/2019 |
Gonzalez Galdeano Ivan | Consejero | 16/06/2016 | 14/03/2019 |
Haro Pardo Concepcion | Consejero | 17/04/2018 | 14/03/2019 |
Haro Pardo Concepcion | Vicepresidente | 17/04/2018 | 14/03/2019 |
Masferrer Marfil Gerard | Consejero | 16/06/2016 | 14/03/2019 |
Escola Sanchez Carles | Apoderado Mancomunado | 16/06/2016 | 17/04/2018 |
Escola Sanchez Carles | Presidente | 16/06/2016 | 17/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CERDANYOLA APARCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37565 , F 59, S 8, H B 304051, I/A 23 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37565 , F 59, S 8, H B 304051, I/A 22 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37565 , F 59, S 8, H B 304051, I/A 22 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37565 , F 59, S 8, H B 304051, I/A 21 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37565 , F 58, S 8, H B 304051, I/A 20 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37565 , F 58, S 8, H B 304051, I/A 19 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Apoderado Mancomunado
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37565 , F 58, S 8, H B 304051, I/A 19 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
- DECLARACION DE LA UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO "CERDANYOLA PROMOCIONS MUNICIPALS, S.L.U."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37565 , F 57, S 8, H B 304051, I/A 18 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-08
Capital Anterior: | 5.153.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.576.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.576.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37565 , F 57, S 8, H B 304051, I/A 18 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-08
Capital Anterior: | 4.653.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.153.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37565 , F 57, S 8, H B 304051, I/A 17 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-08