CERAWORLD CERAMICAS SA - EXTINGUIDA
Municipio Onda
Provincia Madrid
Razón Social CERAWORLD CERAMICAS SA
CIF A12373817
Capital Social 9920021.86 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Órgano Administración Administrador único
Propietario J ACCES VALENCIA SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CERAWORLD CERAMICAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERAWORLD CERAMICAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ahicart Griño Lluis | Apoderado | 02/12/2011 | 19/02/2019 |
Andres Ucher Maria De La Cinta | Apoderado Mancomunado | 11/08/2010 | 19/02/2019 |
Ballester Marti Cruz | Apoderado Mancomunado | 11/08/2010 | 19/02/2019 |
Ballion Edwin Magnus Justus | Apoderado Mancomunado | 11/08/2010 | 19/02/2019 |
Colom Peris Ignacio | Apoderado Mancomunado | 11/08/2010 | 19/02/2019 |
Estrella Piquer Jose | Administrador Unico | 09/02/2010 | 19/02/2019 |
J ACCES VALENCIA SL | Socio Unico | 22/11/2010 | 19/02/2019 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 22/11/2010 | 19/02/2019 |
Perez Pretel Alfonso | Administrador Concursal | 22/12/2008 | 19/02/2019 |
Villarrubia Garcia Carmelo | Apoderado Solidario | 11/08/2010 | 19/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CERAWORLD CERAMICAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263, L 826, F 139, S 8, H CS 8017, I/A 50 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-12
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CERAWORLD CERAMICAS SA
Nif:A12373817
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CASTELLON
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:14/12/2018
Número Procedimiento Concursal:340/2008
Datos Registrales:
Tomo:
1263
Libro:
826
Folio:
139
Hoja:
8-8017
Inscripción:
50
Fecha Inscripción19/02/2019
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263, L 826, F 139, S 8, H CS 8017, I/A 50 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263, L 826, F 139, S 8, H CS 8017, I/A 50 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-12
- renuncia continuación contrato auditoría articulo 7.3 del Reglamento Auditoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263, L 826, F 138, S 8, H CS 8017, I/A NOTA (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263, L 826, F 138, S 8, H CS 8017, I/A 49 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-231-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263, L 826, F 138, S 8, H CS 8017, I/A 48 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263, L 826, F 138, S 8, H CS 8017, I/A 48 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263, L 826, F 138, S 8, H CS 8017, I/A 47 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-12
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1263, L 826, F 138, S 8, H CS 8017, I/A 46 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-12