CERAMICA TECNICA DE ILLESCAS COGENERACION SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social CERAMICA TECNICA DE ILLESCAS COGENERACION SA
CIF A82725631
Capital Social 122446.8 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente ENERGIA E INDUSTRIA DE TOLEDO SA
Propietario EDP COGENERACION SL
VINCULACIONES DE CERAMICA TECNICA DE ILLESCAS COGENERACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERAMICA TECNICA DE ILLESCAS COGENERACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Crespo Fernandez Juan | Apoderado Solidario | 02/10/2009 | 21/12/2015 |
Crespo Fernandez Juan | Apoderado Mancomunado | 02/10/2009 | 21/12/2015 |
Da Mota Ferreira Marinho Ana Maria | Apoderado Mancomunado | 29/10/2012 | 21/12/2015 |
Da Purificacao Carvalho Eugenio Andre | Apoderado Mancomunado | 29/10/2012 | 21/12/2015 |
Dos Santos Rodrigues Henrique | Apoderado Mancomunado | 29/10/2012 | 21/12/2015 |
EDP COGENERACION SL | Socio Unico | 01/07/2015 | 21/12/2015 |
EDP COGENERACION SL | Consejero Delegado Solidario | 25/10/2012 | 21/12/2015 |
EDP COGENERACION SL | Consejero | 25/10/2012 | 21/12/2015 |
EDP ESPAÑA SA | Consejero | 20/08/2014 | 21/12/2015 |
ENERGIA E INDUSTRIA DE TOLEDO SA | Consejero | 08/07/2015 | 21/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CERAMICA TECNICA DE ILLESCAS COGENERACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 72, S 8, H AS 38655, I/A 14 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 72, S 8, H AS 38655, I/A 14 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 72, S 8, H AS 38655, I/A 13 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-33
Capital Anterior: | 62.246,80 | Euros |
Aumento de capital: | 60.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 122.446,80 | Euros |
Porcentaje: | 96,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 72, S 8, H AS 38655, I/A 13 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-33
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 71, S 8, H AS 38655, I/A 12 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 71, S 8, H AS 38655, I/A 11 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-33
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 71, S 8, H AS 38655, I/A 11 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 71, S 8, H AS 38655, I/A 10 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 71, S 8, H AS 38655, I/A 9 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3737 , F 71, S 8, H AS 38655, I/A 9 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-33