CEPSA SOLUTEC SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Partenon, 12
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CEPSA SOLUTEC SA
CIF A79351441
Actividad Instalación de máquinas y equipos industriales
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ruiz Martin Santiago
VINCULACIONES DE CEPSA SOLUTEC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEPSA SOLUTEC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Alfredo Garcia-agustin Jorge | Consejero | 13/08/2012 | 23/10/2013 |
De Alfredo Garcia-agustin Jorge | Apoderado Mancomunado | 13/08/2012 | 23/10/2013 |
Molina Hita Jose | Apoderado Mancomunado | 20/09/2010 | 23/10/2013 |
Moran Molla Carlos | Apoderado | 20/09/2010 | 23/10/2013 |
Moran Moya Carlos | Apoderado Mancomunado | 13/08/2012 | 23/10/2013 |
Moran Moya Carlos | Apoderado Mancomunado | 27/09/2012 | 23/10/2013 |
Moran Moya Carlos | Apoderado Mancomunado | 20/09/2010 | 23/10/2013 |
Ruiz Martin Santiago | Consejero | 04/07/2012 | 23/10/2013 |
Ruiz Martin Santiago | Presidente | 04/07/2012 | 23/10/2013 |
Ruiz Martin Santiago | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/08/2012 | 23/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CEPSA SOLUTEC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17245 , F 57, S 8, H M 1563, I/A 56 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17245 , F 57, S 8, H M 1563, I/A 56 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17245 , F 56, S 8, H M 1563, I/A 55 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17245 , F 56, S 8, H M 1563, I/A 55 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17245 , F 54, S 8, H M 1563, I/A 54 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17245 , F 49, S 8, H M 1563, I/A 53 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17245 , F 48, S 8, H M 1563, I/A 52 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17245 , F 48, S 8, H M 1563, I/A 51 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17245 , F 48, S 8, H M 1563, I/A 51 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17245 , F 48, S 8, H M 1563, I/A 50 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28