CEPSA BARCAIZ SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 259
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CEPSA BARCAIZ SA
CIF A45022449
Capital Social 58057.77 Euros
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 25/06/1982
Nombres Anteriores
- ESTACION DE SERVICIO DOS LUISES SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA
VINCULACIONES DE CEPSA BARCAIZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEPSA BARCAIZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEPSA COMERCIAL PETROLEO SA | Socio Unico | 14/11/2017 | 26/12/2017 |
De La Maya Verde Juan Luis | Administrador Solidario | 27/09/2017 | 26/12/2017 |
Ortiz Betrian Guillermo | Apoderado | 06/07/2016 | 26/12/2017 |
Ruiz Martin Santiago | Administrador Solidario | 27/09/2017 | 26/12/2017 |
Javega Plaza Baldomero | Consejero | 30/07/2012 | 27/09/2017 |
Rebuelta Santos Jose Fernando | Secretario | 30/07/2012 | 27/09/2017 |
Rebuelta Santos Jose Fernando | Consejero Delegado Solidario | 30/07/2012 | 27/09/2017 |
Rebuelta Santos Jose Fernando | Consejero | 30/07/2012 | 27/09/2017 |
TALLERES BATOR SL | Consejero Delegado Solidario | 30/07/2012 | 27/09/2017 |
TALLERES BATOR SL | Presidente | 30/07/2012 | 27/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CEPSA BARCAIZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8520 , F 225, S 8, H M 137282, I/A 13 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8520 , F 225, S 8, H M 137282, I/A 13 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8520 , F 225, S 8, H M 137282, I/A 12 (14/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-28
Empresa: ESTACION DE SERVICIO DOS LUISES SA
- PASEO DE LA CASTELLANA 259-A - TORRE CEPSA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8520 , F 225, S 8, H M 137282, I/A 11 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28
Empresa: ESTACION DE SERVICIO DOS LUISES SA
- CEPSA BARCAIZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8520 , F 225, S 8, H M 137282, I/A 11 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-28
Empresa: ESTACION DE SERVICIO DOS LUISES SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8520 , F 224, S 8, H M 137282, I/A 10 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
Empresa: ESTACION DE SERVICIO DOS LUISES SA
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 9 Y 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y QUEDAN SIN CONTENIDO LOS NUMEROS 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8520 , F 224, S 8, H M 137282, I/A 10 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
Empresa: ESTACION DE SERVICIO DOS LUISES SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8520 , F 224, S 8, H M 137282, I/A 10 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
Empresa: ESTACION DE SERVICIO DOS LUISES SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8520 , F 224, S 8, H M 137282, I/A 10 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-28
Empresa: ESTACION DE SERVICIO DOS LUISES SA
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Disminución de capital | 2.043,44 | Euros |
Capital Actual: | 58.057,77 | Euros |
Porcentaje: | 3,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8520 , F 223, S 8, H M 137282, I/A 9 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-28