CENVALCINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Musgo, 5
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CENVALCINE SL
CIF B81870966
Capital Social 413175.84 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CENVALCINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENVALCINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BINTALAL SL | Administrador Mancomunado | 25/03/2010 | 19/11/2020 |
BINTALAL SL | Liquidador Mancomunado | 19/11/2020 | 19/11/2020 |
BRAMEN CAPITAL SL | Administrador Mancomunado | 25/03/2010 | 19/11/2020 |
BRAMEN CAPITAL SL | Liquidador Mancomunado | 19/11/2020 | 19/11/2020 |
Bravo Macia Deyanira | Representante | 30/07/2019 | 19/11/2020 |
Bravo Macia Deyanira | Representante | 19/11/2020 | 19/11/2020 |
Bravo Mendez Luis Maria | Representante | 25/03/2010 | 19/11/2020 |
Bravo Mendez Luisa Maria | Apoderado Solidario | 31/05/2018 | 19/11/2020 |
Bravo Mendez Luisa Maria | Representante | 19/11/2020 | 19/11/2020 |
Bravo Saez Jose Luis | Apoderado Solidario | 31/05/2018 | 19/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENVALCINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18657 , F 177, S 8, H M 202337, I/A 25 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18657 , F 177, S 8, H M 202337, I/A 25 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18657 , F 177, S 8, H M 202337, I/A 25 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18657 , F 177, S 8, H M 202337, I/A 25 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18657 , F 177, S 8, H M 202337, I/A 24 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18657 , F 177, S 8, H M 202337, I/A 24 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18657 , F 176, S 8, H M 202337, I/A 23 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18657 , F 176, S 8, H M 202337, I/A 23 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Apoderado Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18657 , F 176, S 8, H M 202337, I/A 22 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18657 , F 176, S 8, H M 202337, I/A 22 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28