CENTURME SL - EXTINGUIDA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social CENTURME SL
CIF B57208894
Capital Social 254760.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CENTURME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTURME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vaquer Comas Julian | Apoderado | 01/07/2015 | 13/04/2022 |
Vaquer Comas Julian | Administrador Solidario | 10/01/2017 | 13/04/2022 |
Vaquer Comas Pedro | Liquidador | 13/04/2022 | 13/04/2022 |
Vaquer Comas Pedro | Administrador Solidario | 10/01/2017 | 13/04/2022 |
Comas De Hevia Magdalena | Administrador Solidario | 10/01/2017 | |
Vaquer Colom Jaime | Administrador Solidario | 10/01/2017 |
ACTOS BORME DE CENTURME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 132, S 8, H PM 44035, I/A 7 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 132, S 8, H PM 44035, I/A 7 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 132, S 8, H PM 44035, I/A 7 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 132, S 8, H PM 44035, I/A 7 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 132, S 8, H PM 44035, I/A 7 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-07
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación artículo 30º a consecuencia del cambio de fecha de inicio y cierre del ejercicio social, el cual dara comienzo el día uno de enero de cada año y finalizará el día treinta y uno de diciembre de cada año. El presente ejercicio iniciado el día uno de octubre de dos mil dieciseis, finalizar Artículo de los estatutos: Que se cambia el sistema de retribución del Organo de Administración, que será gratuito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 132, S 8, H PM 44035, I/A 6 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 132, S 8, H PM 44035, I/A 6 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 132, S 8, H PM 44035, I/A 6 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 131, S 8, H PM 44035, I/A 5 (01/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-07
- Renumeración de las participaciones de la 1 a la 42.460, y adjudicación de la nueva numeración de las participaciones alos socios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1986 , F 130, S 8, H PM 44035, I/A 4 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-07