CENTRO VETERINARIO LA VAGUADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Juan Jose Lopez Ibor, 30
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENTRO VETERINARIO LA VAGUADA SL
CIF B81114621
Capital Social 136009.02 Euros
Actividad Actividades veterinarias
Órgano Administración Administradores solidarios
Administrador Único LEZOCOR SL
Propietario CLINICAS MEDIVET IBERIA SL
VINCULACIONES DE CENTRO VETERINARIO LA VAGUADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO VETERINARIO LA VAGUADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICAS MEDIVET IBERIA SL | Socio Unico | 06/03/2020 | 11/10/2023 |
LEZOCOR SL | Administrador Unico | 06/03/2020 | 11/10/2023 |
Palacios Casanueva Isabel | Apoderado | 01/06/2022 | 11/10/2023 |
Retzignac Ivan | Representante | 28/02/2023 | 11/10/2023 |
RETZIGONZ SL | Administrador Solidario | 28/02/2023 | 11/10/2023 |
Suarez De Lezo Herreros De Tejada Jorge-joaquin | Representante | 06/03/2020 | 11/10/2023 |
Blazquez Lumbreras Jose Luis | Administrador Unico | 06/03/2020 |
ACTOS BORME DE CENTRO VETERINARIO LA VAGUADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9150 , F 135, S 8, H M 147262, I/A 8 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9150 , F 135, S 8, H M 147262, I/A 8 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9150 , F 135, S 8, H M 147262, I/A 7 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9150 , F 134, S 8, H M 147262, I/A 6 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/4
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9150 , F 133, S 8, H M 147262, I/A 5 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-28
- Se publicó por error en la inscripción 4 el nombramiento de LEZOCOR SL somo administrador único siendo lo correcto administrador solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9150 , F 133, S 8, H M 147262, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2022-80-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9150 , F 133, S 8, H M 147262, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9150 , F 133, S 8, H M 147262, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9150 , F 133, S 8, H M 147262, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9150 , F 133, S 8, H M 147262, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28