CENTRO VETERINARIO C RINCON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Silvela, 42
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENTRO VETERINARIO C RINCON SL
CIF B62080742
Nombres Anteriores
- CENTRO VETERINARIO C RINCON SLL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CENTRO VETERINARIO C RINCON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO VETERINARIO C RINCON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Martinez Ignacio | Apoderado | 10/10/2023 | |
Gonzalez Martinez Ignacio | Apoderado Solidario | 13/02/2023 | 10/10/2023 |
Junko Io Sheehan | Administrador Unico | 09/03/2023 | 10/10/2023 |
Sheehan Junko Io | Administrador Unico | 10/10/2023 | |
Rincon Calle Carlos | Administrador | 09/03/2023 |
ACTOS BORME DE CENTRO VETERINARIO C RINCON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 41, S 8, H M 790479, I/A 3 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 41, S 8, H M 790479, I/A 3 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 41, S 8, H M 790479, I/A 3 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 41, S 8, H M 790479, I/A 3 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
- C/ FRANCISCO SILVELA 42 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 41, S 8, H M 790479, I/A 2 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-28
- INTERMEDIACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS VETERINARIOS INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA GESTION DE HOSPITALES Y CLINICAS VETERINARIAS; SERVICIOS DE TRASLADO DE MASCOTAS Y PRODUCTOS; CENTRAL DE COMPRAS DE MATERIAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 146, S 8, H B 208710, I/A 5 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 146, S 8, H B 208710, I/A 5 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 146, S 8, H B 208710, I/A 5 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 146, S 8, H B 208710, I/A 5 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO CARLOS RINCON CALLE Y POSTERIOR CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO "UNAVETS HEALTHCARE S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32155 , F 146, S 8, H B 208710, I/A 4 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08