CENTRO MEDICO TAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernando Gonzalez, 7
Código Postal 15004
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social CENTRO MEDICO TAD SL
CIF B70312848
Capital Social 9300.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 17/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CENTRO MEDICO TAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO MEDICO TAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Porteiro Tuñas Antonio Luis | Administrador Unico | 24/11/2011 | 27/12/2016 |
Porteiro Tuñas Antonio Luis | Liquidador | 27/12/2016 | 27/12/2016 |
Porteiro Tuñas Antonio Luis | Socio Unico | 24/11/2011 | 05/06/2013 |
ACTOS BORME DE CENTRO MEDICO TAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 176, S 8, H C 48034, I/A 4 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 176, S 8, H C 48034, I/A 4 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 176, S 8, H C 48034, I/A 4 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 176, S 8, H C 48034, I/A 4 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 176, S 8, H C 48034, I/A 3 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5.- Relativo al capital social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 176, S 8, H C 48034, I/A 2 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-15
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 176, S 8, H C 48034, I/A 2 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 175, S 8, H C 48034, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 175, S 8, H C 48034, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-15
Dirección:C/ FERNANDO GONZALEZ 7-9 1 G (CORUÑA (A))
Comienzo de operaciones:17/11/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto la explotación de clínicas para el tratamiento del dolor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 175, S 8, H C 48034, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-15