CENTRO MEDICO LA LAGUNA VIDA SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social CENTRO MEDICO LA LAGUNA VIDA SL
CIF B38698460
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único CENTROS MEDICOS SALUS CANARIAS SA
Propietario CENTROS MEDICOS SALUS CANARIAS SA
VINCULACIONES DE CENTRO MEDICO LA LAGUNA VIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO MEDICO LA LAGUNA VIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTROS MEDICOS SALUS CANARIAS SA | Administrador Unico | 10/02/2022 | 15/11/2022 |
CENTROS MEDICOS SALUS CANARIAS SA | Socio Unico | 20/01/2022 | 15/11/2022 |
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2022 | 15/11/2022 |
Albani Bouz George-bassam | Administrador Mancomunado | 10/02/2022 | |
Rivero Cairos Luis Ramon | Administrador Mancomunado | 10/02/2022 | |
Rodriguez Gonzalez Placido Jesus | Administrador Mancomunado | 10/02/2022 | |
CENTRO MEDICO PUERTO DE LA CRUZ SA | Socio Unico | 28/12/2021 | 20/01/2022 |
Gonzalez Dorta Alexandra | Administrador Mancomunado | 09/05/2011 |
ACTOS BORME DE CENTRO MEDICO LA LAGUNA VIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 73, S 8, H TF 29542, I/A 9 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 73, S 8, H TF 29542, I/A 9 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-38
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 71, S 8, H TF 29542, I/A 8 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 71, S 8, H TF 29542, I/A 7 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 71, S 8, H TF 29542, I/A 7 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 71, S 8, H TF 29542, I/A 7 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-38
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 71, S 8, H TF 29542, I/A 6 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 71, S 8, H TF 29542, I/A 5 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 70, S 8, H TF 29542, I/A 4 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-38