CENTRO MEDICO DE COLMENAREJO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maravillas, 19
Código Postal 28270
Municipio Colmenarejo
Provincia Madrid
Razón Social CENTRO MEDICO DE COLMENAREJO SL
CIF B81399057
Actividad Actividades de medicina general
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CENTRO MEDICO DE COLMENAREJO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO MEDICO DE COLMENAREJO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Falcato Arnanz Carlos Roberto | Administrador Solidario | 22/11/2010 | 13/01/2014 |
Lopez Bello Antonio | Administrador Solidario | 22/11/2010 | 13/01/2014 |
Lopez Navarro Antonio Alvaro | Apoderado | 22/11/2010 | 13/01/2014 |
Ochoa Esteve Maria Antonia | Liquidador | 13/01/2014 | 13/01/2014 |
Ochoa Estevez Maria Antonia | Administrador Solidario | 22/11/2010 | 13/01/2014 |
Saura Tomas Maria Africa | Administrador Solidario | 22/11/2010 | 13/01/2014 |
Vos Arenillas Rosa Maria | Administrador Unico | 09/09/2009 | 22/11/2010 |
Vos Arenillas Rosa Maria | Socio Unico | 17/09/2009 | 22/11/2010 |
Fernandez Arroyo Maria Concepcion | Administrador Unico | 09/09/2009 |
ACTOS BORME DE CENTRO MEDICO DE COLMENAREJO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10848 , F 6, S 8, H M 171303, I/A 8 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10848 , F 6, S 8, H M 171303, I/A 8 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10848 , F 6, S 8, H M 171303, I/A 8 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10848 , F 6, S 8, H M 171303, I/A 8 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-28
- RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 4& DE LA HOJA SOCIAL RELATIVA A LA DECLARACION DEL CARACTER UNIPERSONAL DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10848 , F 5, S 8, H M 171303, I/A 7 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10848 , F 5, S 8, H M 171303, I/A 6 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10848 , F 4, S 8, H M 171303, I/A 5 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10848 , F 4, S 8, H M 171303, I/A 5 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10848 , F 4, S 8, H M 171303, I/A 5 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28