CENTRO EDUCATIVO MINIMICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ QUEVEDO - ESQUINA CON CALLE TIRSO DE MOLINA, N
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social CENTRO EDUCATIVO MINIMICOS SL
CIF B93105641
Capital Social 3444.0 Euros
Actividad Educación preprimaria
Fecha de Constitución 18/01/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CENTRO EDUCATIVO MINIMICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO EDUCATIVO MINIMICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimenez Perez Del Pulgar Francisco | Administrador Unico | 28/09/2011 | 31/10/2018 |
Almagro De Torres Maria Auxiliadora | Administrador Unico | 03/02/2011 | 28/09/2011 |
ACTOS BORME DE CENTRO EDUCATIVO MINIMICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4844, L 3752, F 94, S 8, H MA107937, I/A 5 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4844, L 3752, F 94, S 8, H MA107937, I/A 5 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4844, L 3752, F 94, S 8, H MA107937, I/A 5 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Capital Anterior: | 3.280,00 | Euros |
Aumento de capital: | 164,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.444,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4844, L 3752, F 94, S 8, H MA107937, I/A 4 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-29
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 180,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.280,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4844, L 3752, F 94, S 8, H MA107937, I/A 3 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4844, L 3752, F 94, S 8, H MA107937, I/A 2 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4844, L 3752, F 94, S 8, H MA107937, I/A 2 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4844, L 3752, F 93, S 8, H MA107937, I/A 1 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-29
Dirección:C/ QUEVEDO - ESQUINA CON CALLE TIRSO DE MOLINA, N (MARBELLA)
Comienzo de operaciones:18/01/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:-La gestión y explotación de cualquier tipo de negocio de enseñanza y formación. -La realización de seminarios, cursos y ciclos formativos de perfeccionamiento profesional. -La realización de Estudios de Mercado, estudios deopinión, de hábitos de compra y otros servicios independientes de informaci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4844, L 3752, F 93, S 8, H MA107937, I/A 1 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-29