CENTRO DIAGNOSTICO MODELO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virrey Osorio, 30
Código Postal 15011
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social CENTRO DIAGNOSTICO MODELO SA
CIF A15201460
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario SANATORIO QUIRURGICO MODELO SL
VINCULACIONES DE CENTRO DIAGNOSTICO MODELO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO DIAGNOSTICO MODELO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobian Casares Jorge Aurelio | Consejero Delegado Solidario | 13/02/2013 | 19/06/2013 |
Cobian Casares Jorge Aurelio | Consejero | 13/02/2013 | 19/06/2013 |
Cobian Casares Ramon Julio Cesar | Secretario | 13/02/2013 | 19/06/2013 |
Cobian Casares Ramon Julio Cesar | Consejero Delegado Solidario | 13/02/2013 | 19/06/2013 |
Cobian Casares Ramon Julio Cesar | Consejero | 13/02/2013 | 19/06/2013 |
Cobian Varela Ramon | Presidente | 13/02/2013 | 19/06/2013 |
Cobian Varela Ramon | Consejero | 13/02/2013 | 19/06/2013 |
SANATORIO QUIRURGICO MODELO SL | Socio Unico | 14/02/2013 | 19/06/2013 |
Cobian Casares Jorge Aurelio | Consejero Delegado Solidario | 23/09/2009 | 13/02/2013 |
Cobian Casares Jorge Aurelio | Presidente | 23/09/2009 | 13/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRO DIAGNOSTICO MODELO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 70, S 8, H C 8510, I/A 9 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 70, S 8, H C 8510, I/A 9 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-15
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 70, S 8, H C 8510, I/A 9 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 70, S 8, H C 8510, I/A 8 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-15
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 70, S 8, H C 8510, I/A 7 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 70, S 8, H C 8510, I/A 7 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-130-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 70, S 8, H C 8510, I/A 6 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-15