CENTRO DEPORTIVO Y GASTRONOMICO MADRID NORTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Alberca, 20
Código Postal 28709
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Razón Social CENTRO DEPORTIVO Y GASTRONOMICO MADRID NORTE SL
CIF B87860896
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de los clubes deportivos
Fecha de Constitución 23/06/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CENTRO DEPORTIVO Y GASTRONOMICO MADRID NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO DEPORTIVO Y GASTRONOMICO MADRID NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bueno Diaz Alberto | Administrador Unico | 26/08/2019 | 15/03/2023 |
Bueno Diaz Alberto | Liquidador | 15/03/2023 | 15/03/2023 |
Bueno Diaz Alberto | Administrador Mancomunado | 29/06/2017 | 26/08/2019 |
Enciso Salas Emigdio Simeon | Administrador Mancomunado | 29/06/2017 | 26/08/2019 |
Gonzalez Carmona Jorge | Administrador Mancomunado | 29/06/2017 | 16/10/2017 |
ACTOS BORME DE CENTRO DEPORTIVO Y GASTRONOMICO MADRID NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 12, S 8, H M 649584, I/A 4 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 12, S 8, H M 649584, I/A 4 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 12, S 8, H M 649584, I/A 4 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 12, S 8, H M 649584, I/A 4 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 12, S 8, H M 649584, I/A 3 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 12, S 8, H M 649584, I/A 3 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 12, S 8, H M 649584, I/A 3 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 12, S 8, H M 649584, I/A 2 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 8, S 8, H M 649584, I/A 1 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
Dirección:CMNO DE LA ALBERCA 20 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Comienzo de operaciones:23/06/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Las actividades de los clubes deportivos. El Código Nacional de Actividades Económicas ("CNAE") correspondiente a dicha actividad es el número 9312. Asimismo, además de la actividad principal anteriormente referida, la Sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades: Montaje y explotación de n
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 8, S 8, H M 649584, I/A 1 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28