CENTRO DE SISTEMAS DE PERSONALIZACION CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social CENTRO DE SISTEMAS DE PERSONALIZACION CANARIAS SL
CIF B38913695
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sanchez Garcia Asuncion
VINCULACIONES DE CENTRO DE SISTEMAS DE PERSONALIZACION CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO DE SISTEMAS DE PERSONALIZACION CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Crespo Sanchez Alejandro Fernando | Administrador Unico | 15/11/2010 | 03/01/2017 |
Crespo Sanchez Alejandro Fernando | Liquidador | 03/01/2017 | 03/01/2017 |
Crespo Sanchez Alejandro Fernando | Administrador Solidario | 03/01/2017 | |
Garcia Escanciano Alberto | Apoderado Solidario | 15/11/2010 | 03/01/2017 |
Garcia Francisco Julia Maria | Apoderado Solidario | 15/11/2010 | 03/01/2017 |
Hernandez Martin Maestro Javier | Apoderado Solidario | 15/11/2010 | 03/01/2017 |
Sanchez Garcia Asuncion | Administrador Unico | 15/11/2010 | 03/01/2017 |
Sanchez Garcia Asuncion | Administrador Solidario | 03/01/2017 | |
Santos Holgado Carlos De Los | Apoderado Solidario | 15/11/2010 | 03/01/2017 |
DOCUWORLD UNIVERSAL SL | Administrador Unico | 15/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRO DE SISTEMAS DE PERSONALIZACION CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 64, S 8, H TF 42338, I/A 8 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 64, S 8, H TF 42338, I/A 8 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 64, S 8, H TF 42338, I/A 8 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-38
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 64, S 8, H TF 42338, I/A 8 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-38
- Según informe emitido por el Negociado de Población y Demarcación Territorial, la calle conocida como "Calle 901", fue denominada por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en acuerdo plenario de 19 de mayo de 2006, como "Calle Laura Grote de La Puerta"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 64, S 8, H TF 42338, I/Amargi (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-38
- Que por error se publicó que Don Alejandro Fernando Crespo Sánchez y Doña Asunción Sánchez García eran administradores únicos, cuando lo correcto es que son Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 62, S 8, H TF 42338, I/A 5 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-38
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-231-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 63, S 8, H TF 42338, I/A 7 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2959 , F 63, S 8, H TF 42338, I/A 6 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-38