CENTRO DE FORMACION FLORIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Maura, 45
Código Postal 14005
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENTRO DE FORMACION FLORIDA SL
CIF B14827240
Capital Social 18010.0 Euros
Actividad Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje
Fecha de Constitución 16/02/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
Administrador Único Naranjo Miguel Alfonso
VINCULACIONES DE CENTRO DE FORMACION FLORIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO DE FORMACION FLORIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Cuevas Josefa | Administrador Mancomunado | 01/02/2012 | 01/02/2013 |
Jimenez Cuevas Josefa | Liquidador Mancomunado | 01/02/2013 | 01/02/2013 |
Luque Jimenez Raul | Administrador Solidario | 19/08/2011 | 01/02/2013 |
Naranjo Miguel Alfonso | Administrador Unico | 19/08/2011 | 01/02/2013 |
Rosero Almiron Sebastiana | Administrador Mancomunado | 01/02/2012 | 01/02/2013 |
Rosero Almiron Sebastiana | Liquidador Mancomunado | 01/02/2013 | 01/02/2013 |
Luque Jimenez Raul | Administrador Mancomunado | 01/02/2012 | |
Naranjo Miguel Alfonso | Administrador Mancomunado | 01/02/2012 | |
Alarcon Bodoque Felipe | Administrador Unico | 19/08/2011 |
ACTOS BORME DE CENTRO DE FORMACION FLORIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 45, S 8, H CO 27396, I/A 5 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 45, S 8, H CO 27396, I/A 5 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-14
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 45, S 8, H CO 27396, I/A 5 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 45, S 8, H CO 27396, I/A 5 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 45, S 8, H CO 27396, I/A 4 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 45, S 8, H CO 27396, I/A 4 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-14
- C/ ANTONIO MAURA 45 (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 44, S 8, H CO 27396, I/A 3 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-14
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 44, S 8, H CO 27396, I/A 3 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-14
Administrador Solidario
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 44, S 8, H CO 27396, I/A 3 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 44, S 8, H CO 27396, I/A 3 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-14