CENTRO DE ESTUDIOS GALLART RICAU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Poeta Duran I Tortajada, 16
Código Postal 46022
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENTRO DE ESTUDIOS GALLART RICAU SL
CIF B98405087
Capital Social 3200.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CENTRO DE ESTUDIOS GALLART RICAU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO DE ESTUDIOS GALLART RICAU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escrig Ballester Maria Antonia | Administrador Unico | 26/07/2017 | 16/12/2022 |
Escrig Ballester Maria Antonia | Liquidador Unico | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
Gallart Ricau Melchor Vicente | Apoderado | 16/01/2012 | 16/12/2022 |
Gallart Ricau Melchor Vicente | Administrador Unico | 03/08/2016 | 26/07/2017 |
Gallart Escrig Marta | Administrador Unico | 16/01/2012 | 03/08/2016 |
ACTOS BORME DE CENTRO DE ESTUDIOS GALLART RICAU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 205, S 8, H V 146770, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 205, S 8, H V 146770, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 205, S 8, H V 146770, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 205, S 8, H V 146770, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 205, S 8, H V 146770, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 204, S 8, H V 146770, I/A 4 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 204, S 8, H V 146770, I/A 4 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-46
- Alquiler de aulas -excepto el arrendamiento financiero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 204, S 8, H V 146770, I/A 3 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 204, S 8, H V 146770, I/A 3 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9418, L 6700, F 204, S 8, H V 146770, I/A 3 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-46