CENTRO DE ENSEÑANZA J.J. FORMACION SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social Carre de Sant Francesc, 103
Código Postal 12500
Municipio Vinaròs
Provincia Castellón/Castello
Razón Social CENTRO DE ENSEÑANZA J.J. FORMACION SLNE
CIF B12838884
Capital Social 3012.0 Euros
Fecha de Constitución 01/03/2010
Nombres Anteriores
- DE LA ROSA MORENO JAVIER EDUARDO 002711350L SLNE
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CENTRO DE ENSEÑANZA J.J. FORMACION SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO DE ENSEÑANZA J.J. FORMACION SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Rosa Moreno Javier Eduardo | Liquidador Mancomunado | 15/09/2015 | 15/09/2015 |
De La Rosa Moreno Javier Eduardo | Administrador Solidario | 02/03/2010 | 15/09/2015 |
Gonzalez Alonso Jose Manuel | Liquidador Mancomunado | 15/09/2015 | 15/09/2015 |
Gonzalez Alonso Jose Manuel | Administrador Solidario | 02/03/2010 | 15/09/2015 |
ACTOS BORME DE CENTRO DE ENSEÑANZA J.J. FORMACION SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388, L 2, F 204, S 9, H CS 31889, I/A 3 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388, L 2, F 204, S 9, H CS 31889, I/A 3 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-12
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388, L 2, F 204, S 9, H CS 31889, I/A 3 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388, L 2, F 204, S 9, H CS 31889, I/A 3 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
- CENTRO DE ENSEÑANZA J.J. FORMACION SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388, L 2, F 203, S 9, H CS 31889, I/A 2 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el artículo 1º de los Estatutos Sociales por cambio de denominación social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388, L 2, F 203, S 9, H CS 31889, I/A 2 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388, L 2, F 203, S 9, H CS 31889, I/A 1 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-12
Dirección:C/ SAN FRANCISCO 103 ENTLOENL (VINAROS)
Comienzo de operaciones:01/03/10
Capital:3.012,00 Euros
Objeto social:la actividad agrícola, ganadera, forestal, pesquera, industrial, de construcción, comercial, turística, de transportes, de comunicaciones, de intermediación, de profesionales o de servicios en general; centro de enseñanza y formación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1388, L 2, F 203, S 9, H CS 31889, I/A 1 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-12