CENTRO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS MECANIZACION Y PROCESO DE DATOS SA - EXTINGUIDA
Razón Social CENTRO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS MECANIZACION Y PROCESO DE DATOS SA
CIF A28542645
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS MECANIZACION Y PROCESO DE DATOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS MECANIZACION Y PROCESO DE DATOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ezcurra Garcia Jose Angel | Liquidador | 30/03/2023 | 19/06/2023 |
Ezcurra Garcia Jose Angel | Consejero | 11/07/2012 | 30/03/2023 |
Ezcurra Garcia Jose Angel | Consejero Delegado Solidario | 11/07/2012 | 30/03/2023 |
Ezcurra Garcia Jose Angel | Secretario | 11/07/2012 | 30/03/2023 |
Ezcurra Garcia Juan Luis | Consejero | 11/07/2012 | 30/03/2023 |
Ezcurra Garcia Juan Luis | Consejero Delegado Solidario | 11/07/2012 | 30/03/2023 |
Garcia Cervera Maria Magdalena | Consejero | 11/07/2012 | 30/03/2023 |
Garcia Cervera Maria Magdalena | Presidente | 30/11/2010 | 30/03/2023 |
Ezcurra Carrillo Jose Angel | Presidente | 30/11/2010 | |
Ezcurra Carrillo Jose Angel | Consejero | 30/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS MECANIZACION Y PROCESO DE DATOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4745 , F 156, S 8, H M 77900, I/A 24 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4745 , F 156, S 8, H M 77900, I/A 23 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4745 , F 156, S 8, H M 77900, I/A 23 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4745 , F 156, S 8, H M 77900, I/A 23 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
- AVDA DE BURGOS 5, PORTAL H, 2º,2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4745 , F 155, S 8, H M 77900, I/A 22 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4745 , F 155, S 8, H M 77900, I/A 22 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4745 , F 154, S 8, H M 77900, I/A 21 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4745 , F 154, S 8, H M 77900, I/A 20 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4745 , F 153, S 8, H M 77900, I/A 19 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-28
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4745 , F 153, S 8, H M 77900, I/A 19 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-28