CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO LOS ALCORNOCALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Guadarranque, 150
Código Postal 11368
Municipio San Roque
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO LOS ALCORNOCALES SL
CIF B11777232
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/05/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vazquez Gavira Manuel Luis
Propietario GRUPO EMPRESARIAL HERVAZ SL
VINCULACIONES DE CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO LOS ALCORNOCALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO LOS ALCORNOCALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL HERVAZ SL | Socio Unico | 13/04/2021 | 21/04/2021 |
Vazquez Gavira Manuel Luis | Administrador Unico | 14/01/2015 | 21/04/2021 |
HERVAZ DESARROLLOS SL | Socio Unico | 14/01/2015 | 13/04/2021 |
Gavira Martin Ana Maria | Consejero | 16/12/2009 | 03/12/2014 |
GRUPO GMB 2000 INVERSIONES SA | Presidente | 16/12/2009 | 03/12/2014 |
GRUPO GMB 2000 INVERSIONES SA | Consejero | 16/12/2009 | 03/12/2014 |
GRUPO GMB 2000 INVERSIONES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 16/12/2009 | 03/12/2014 |
Vazquez Fernandez Manuel | Consejero | 16/12/2009 | 03/12/2014 |
Vazquez Gavira Carlos Salvador | Consejero | 16/12/2009 | 03/12/2014 |
Vazquez Gavira Manuel Luis | Consejero | 16/12/2009 | 03/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO LOS ALCORNOCALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 161, S 8, H CA 27903, I/A 7 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 161, S 8, H CA 27903, I/A 7 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-11
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 161, S 8, H CA 27903, I/A 6 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-11
- AVDA GUADARRANQUE NUMERO 150-BIS - ESTACION DE SAN (SAN ROQUE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 160, S 8, H CA 27903, I/A 5 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-11
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 160, S 8, H CA 27903, I/A 5 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 160, S 8, H CA 27903, I/A 5 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 160, S 8, H CA 27903, I/A 5 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-11
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 160, S 8, H CA 27903, I/A 4 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-11
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 159, S 8, H CA 27903, I/A 3 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-11
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 159, S 8, H CA 27903, I/A 3 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-247-11