CENTRO CANARIO DE TRATAMIENTO DE INFORMACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Viera y Clavijo, 34
Código Postal 35002
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENTRO CANARIO DE TRATAMIENTO DE INFORMACION SL
CIF B35981257
Capital Social 102000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Suarez Peñate Manuel
Propietario Desarrollo Y Sistemas Informaticos Canarias Socied
Auditor AUDICONSULT SLP
VINCULACIONES DE CENTRO CANARIO DE TRATAMIENTO DE INFORMACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO CANARIO DE TRATAMIENTO DE INFORMACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDICONSULT SLP | Auditor | 01/07/2014 | 17/11/2021 |
Desarrollo Y Sistemas Informaticos Canarias Socied | Socio Unico | 21/05/2021 | 17/11/2021 |
Falcon Perez Tomas | Consejero | 29/11/2012 | 17/11/2021 |
Godoy Santiago Heriberto | Consejero | 22/11/2016 | 17/11/2021 |
Martin Batista Guillermo | Consejero | 29/11/2012 | 17/11/2021 |
Martin Batista Guillermo | Vicesecret. | 29/11/2012 | 17/11/2021 |
Quintana Hernandez Victor Manuel | Vicepresidente | 29/11/2012 | 17/11/2021 |
Quintana Hernandez Victor Manuel | Consejero | 29/11/2012 | 17/11/2021 |
Quintana Hernandez Victor Manuel | Consejero Delegado Solidario | 29/11/2012 | 17/11/2021 |
Suarez Peñate Manuel | Presidente | 29/11/2012 | 17/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRO CANARIO DE TRATAMIENTO DE INFORMACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 161, S 8, H GC 40401, I/A 11 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 161, S 8, H GC 40401, I/A 11 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-35
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 161, S 8, H GC 40401, I/A 10 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-35
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 161, S 8, H GC 40401, I/A 9 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-35
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 161, S 8, H GC 40401, I/A 9 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-35
- C/ VIERA Y CLAVIJO 34-36 5& - EDIFICIO ESMERALDA (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 160, S 8, H GC 40401, I/A 8 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 160, S 8, H GC 40401, I/A 8 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-35
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 160, S 8, H GC 40401, I/A 7 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-35
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 160, S 8, H GC 40401, I/A 7 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 160, S 8, H GC 40401, I/A 6 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-223-35