CENTRE ODONTOLOGIC BADALONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Marti Pujol, 254
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Razón Social CENTRE ODONTOLOGIC BADALONA SL
CIF B60273471
Actividad Actividades odontológicas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Bejarano Calabuig Domingo
VINCULACIONES DE CENTRE ODONTOLOGIC BADALONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRE ODONTOLOGIC BADALONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bejarano Calabuig Domingo | Administrador Unico | 09/03/2017 | 06/03/2018 |
Garrido Lopez Jose Maria | Apoderado Solidario | 16/11/2015 | 06/03/2018 |
Sans Huecas Luis | Apoderado Solidario | 16/11/2015 | 06/03/2018 |
Bagur Lopez Jaime Carlos | Administrador Unico | 16/11/2015 | 09/03/2017 |
Aventin Mata Ana Belen | Apoderado | 07/07/2011 | 16/11/2015 |
Garcia Garcia Estela | Apoderado | 07/07/2011 | 16/11/2015 |
Sole Flores Naila | Administrador Solidario | 06/02/2015 | 16/11/2015 |
Sole Olive Juan | Administrador Solidario | 06/02/2015 | 16/11/2015 |
Soltero Gomez Maria Del Pilar | Apoderado | 16/11/2015 | |
Almar Bosch Josep | Secretario | 07/07/2011 | 06/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRE ODONTOLOGIC BADALONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45081 , F 151, S 8, H B 88355, I/A 19 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45081 , F 151, S 8, H B 88355, I/A 18 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45081 , F 151, S 8, H B 88355, I/A 18 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25436 , F 142, S 8, H B 88355, I/A 17 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25436 , F 141, S 8, H B 88355, I/A 16 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25436 , F 140, S 8, H B 88355, I/A 15 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25436 , F 140, S 8, H B 88355, I/A 14 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25436 , F 140, S 8, H B 88355, I/A 14 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25436 , F 140, S 8, H B 88355, I/A 13 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25436 , F 140, S 8, H B 88355, I/A 13 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-08