CENTRE MEDIC SANT ANDREU SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social CENTRE MEDIC SANT ANDREU SL
CIF B61618070
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único HM ESTE SL
VINCULACIONES DE CENTRE MEDIC SANT ANDREU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRE MEDIC SANT ANDREU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abarca Cidon Alejandro | REPR.143 RRM | 29/04/2020 | 09/11/2021 |
Abarca Cidon Juan | Apoderado Solidario | 28/05/2020 | 09/11/2021 |
Armenta Marquez Luis | Apoderado Solidario | 28/05/2020 | 09/11/2021 |
Armenta Marquez Luis | Apoderado Solidario | 04/08/2020 | 09/11/2021 |
Beltran Gamir Rafael | Apoderado Solidario | 28/05/2020 | 09/11/2021 |
Diez Andres Florentino | Apoderado Solidario | 28/05/2020 | 09/11/2021 |
Estirado Bronchalo Alberto | Apoderado Solidario | 04/08/2020 | 09/11/2021 |
HM ESTE SL | Administrador Unico | 29/04/2020 | 09/11/2021 |
Irurita Diez Alvaro | Apoderado Solidario | 28/05/2020 | 09/11/2021 |
Sala Sanjaume Joan | Apoderado Solidario | 28/05/2020 | 09/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRE MEDIC SANT ANDREU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30687 , F 69, S 8, H B 178122, I/A 13 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30687 , F 69, S 8, H B 178122, I/A 12 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30687 , F 68, S 8, H B 178122, I/A 11 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30687 , F 68, S 8, H B 178122, I/A 10 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30687 , F 67, S 8, H B 178122, I/A 9 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30687 , F 66, S 8, H B 178122, I/A 8 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30687 , F 66, S 8, H B 178122, I/A 7 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30687 , F 65, S 8, H B 178122, I/A 6 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30687 , F 65, S 8, H B 178122, I/A 5 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: CENTRO MEDICO DELFOS S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30687 , F 64, S 8, H B 178122, I/A 4 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-08