CENTRE DE FISOTERAPIA LES CORTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Evarist Arnus, 16
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENTRE DE FISOTERAPIA LES CORTS SL
CIF B66370669
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 23/09/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CENTRE DE FISOTERAPIA LES CORTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRE DE FISOTERAPIA LES CORTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valero Lopez Carlos | Liquidador | 23/03/2022 | 23/03/2022 |
Valero Lopez Carlos | Administrador Unico | 25/10/2016 | 23/03/2022 |
Valero Lopez Jose Enrique | Administrador Unico | 01/10/2014 | 25/10/2016 |
ACTOS BORME DE CENTRE DE FISOTERAPIA LES CORTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44483 , F 94, S 8, H B 457396, I/A 3 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44483 , F 94, S 8, H B 457396, I/A 3 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44483 , F 94, S 8, H B 457396, I/A 3 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-08
- DECLARACION DE PERDIDA DE LA CONDICION DE UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44483 , F 93, S 8, H B 457396, I/A 2 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44483 , F 93, S 8, H B 457396, I/A 2 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44483 , F 93, S 8, H B 457396, I/A 2 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DON JOSE ENRIQUE VALERO LOPEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44483 , F 92, S 8, H B 457396, I/A 1 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44483 , F 92, S 8, H B 457396, I/A 1 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-08
Dirección:CL EVARIST ARNUS Num.16 P.BA (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:23/09/14
Capital:12.000,00 Euros
Objeto social:(CNAE 8690).SERVICIOS DE FISIOTERAPIA Y ACTIVIDADES ANEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44483 , F 92, S 8, H B 457396, I/A 1 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-08