CENTRE ALIMENTARI MAHO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça Espanya, 20
Código Postal 07701
Municipio Maó-Mahón
Provincia Illes Balears
Razón Social CENTRE ALIMENTARI MAHO SA
CIF A07310485
Capital Social 218264.59 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CENTRE ALIMENTARI MAHO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRE ALIMENTARI MAHO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranda Panadero Alvaro | Consejero | 12/09/2013 | 19/02/2018 |
Aranda Panadero Juan Carlos | Consejero | 12/09/2013 | 19/02/2018 |
Cardona Segui Lorenzo | Consejero | 12/09/2013 | 19/02/2018 |
Carreras Carreras Marcos | Consejero | 12/09/2013 | 19/02/2018 |
Carreras Carreras Marcos | Presidente | 12/09/2013 | 19/02/2018 |
Carreras Carreras Marcos | Liquidador Mancomunado | 19/02/2018 | 19/02/2018 |
Catchot Enrich Lorenzo | Consejero | 12/09/2013 | 19/02/2018 |
Garcia Melsion Maria Lourdes | Secretario | 12/09/2013 | 19/02/2018 |
Garcia Melsion Maria Lourdes | Consejero | 12/09/2013 | 19/02/2018 |
Garcia Melsion Maria Lourdes | Liquidador Mancomunado | 19/02/2018 | 19/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRE ALIMENTARI MAHO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 114, S 8, H IM 306, I/A 6 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 114, S 8, H IM 306, I/A 6 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-07
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 114, S 8, H IM 306, I/A 6 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-07
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 114, S 8, H IM 306, I/A 6 (19/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-07
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 114, S 8, H IM 306, I/A 5 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-07
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 114, S 8, H IM 306, I/A 5 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-07
Capital Anterior: | 195.719,59 | Euros |
Aumento de capital: | 22.545,00 | Euros |
Capital Actual: | 218.264,59 | Euros |
Porcentaje: | 11,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 113, S 8, H IM 306, I/A 4 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-07