CENTRAL VALENCIANA DE COMPRES I TRANSPORT SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social CENTRAL VALENCIANA DE COMPRES I TRANSPORT SL
CIF B97362933
Capital Social 1062854.0 Euros
Actividad Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 19/12/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CENTRAL VALENCIANA DE COMPRES I TRANSPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRAL VALENCIANA DE COMPRES I TRANSPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aibar Vicente Luis | Consejero | 20/02/2018 | 10/01/2023 |
Canet Bas Jose Luis | Consejero | 09/01/2013 | 10/01/2023 |
Carceller Bellver Francisco Javier | Consejero | 09/01/2013 | 10/01/2023 |
Cifre Pedron Jose Vicente | Consejero | 09/01/2013 | 10/01/2023 |
Garcia Ripoll Ricardo | Consejero | 20/02/2018 | 10/01/2023 |
Lopez-pintor Benavent Eduardo | Consejero | 10/01/2023 | |
Lopez-pintor Benavent Eduardo | Consejero Delegado Solidario | 10/01/2023 | |
Lopez-pintor Benavent Eduardo | Presidente | 10/01/2023 | |
Lopez Pintor Benavent Eduardo Luis | Liquidador Unico | 10/01/2023 | 10/01/2023 |
Marin Garso Andres | Consejero | 09/01/2013 | 10/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRAL VALENCIANA DE COMPRES I TRANSPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8643, L 5930, F 98, S 8, H V 120513, I/A 9 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8643, L 5930, F 98, S 8, H V 120513, I/A 9 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8643, L 5930, F 98, S 8, H V 120513, I/A 9 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8643, L 5930, F 98, S 8, H V 120513, I/A 9 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8643, L 5930, F 98, S 8, H V 120513, I/A 9 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-46
Capital Anterior: | 700.229,00 | Euros |
Aumento de capital: | 362.625,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.062.854,00 | Euros |
Porcentaje: | 51,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8643, L 5930, F 98, S 8, H V 120513, I/A 8 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-46
Capital Anterior: | 174.900,00 | Euros |
Aumento de capital: | 525.329,00 | Euros |
Capital Actual: | 700.229,00 | Euros |
Porcentaje: | 300,36 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8643, L 5930, F 97, S 8, H V 120513, I/A 7 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8643, L 5930, F 97, S 8, H V 120513, I/A 7 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8643, L 5930, F 97, S 8, H V 120513, I/A 7 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-46
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 5º. CAPITAL. El capital social queda fijado en SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS -78.600 euros-, dividido en setenta y ocho mil seiscientas participaciones sociales deun euro -1 euro- de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 78.600 ambas inclusive
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8643, L 5930, F 96, S 8, H V 120513, I/A 6 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-46