CENTRAL DE COMPRAS EKOAMA SA - EXTINGUIDA
Dirección social CMÑO Do Lombo de Lourido, 40
Código Postal 36005
Municipio Poio
Provincia Pontevedra
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS EKOAMA SA
CIF A36712842
Órgano Administración Administrador único
Propietario EKOAMA SL
VINCULACIONES DE CENTRAL DE COMPRAS EKOAMA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRAL DE COMPRAS EKOAMA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVA AUDITORIA & CONSULTORIA SLP | Auditor | 10/03/2011 | 26/08/2011 |
Alvarez Gil Jose Manuel | Apoderado | 15/01/2011 | 26/08/2011 |
Alvarez Gil Jose Manuel | Apoderado Mancomunado | 15/01/2011 | 26/08/2011 |
EKOAMA SL | Socio Unico | 26/08/2011 | 26/08/2011 |
Froiz Planes Magin Alfredo | Administrador Unico | 15/01/2011 | 26/08/2011 |
Froiz Prieto Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 15/01/2011 | 26/08/2011 |
Froiz Prieto Jose Maria | Apoderado | 15/01/2011 | 26/08/2011 |
MINIÑO Y RODRIGUEZ SL | Socio Unico | 21/01/2011 | 26/08/2011 |
Souto Outeda Rafael | Apoderado | 15/01/2011 | 26/08/2011 |
Tome Penedo Jose Manuel | Apoderado | 15/01/2011 | 26/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRAL DE COMPRAS EKOAMA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892, L 892, F 218, S 8, H PO 828, I/A 18 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892, L 892, F 218, S 8, H PO 828, I/A 18 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892, L 892, F 218, S 8, H PO 828, I/A 18 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-36
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892, L 892, F 218, S 8, H PO 828, I/A 18 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892, L 892, F 218, S 8, H PO 828, I/A 17 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-36
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892, L 892, F 218, S 8, H PO 828, I/A 17 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-36
- PLAYA DE LOURIDO 40 (POIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892, L 892, F 218, S 8, H PO 828, I/A 16 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892, L 892, F 217, S 8, H PO 828, I/A 15 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892, L 892, F 217, S 8, H PO 828, I/A 14 (15/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-36