CENTRAL DE BEBIDAS DE MONTCADA I REIXAC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Lloc Can Carolina, 10
Código Postal 08110
Municipio Montcada i Reixac
Provincia Barcelona
Razón Social CENTRAL DE BEBIDAS DE MONTCADA I REIXAC SL
CIF B60723723
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Página Web www.central-de-bebidas.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Mata Arroyo Francisco
VINCULACIONES DE CENTRAL DE BEBIDAS DE MONTCADA I REIXAC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRAL DE BEBIDAS DE MONTCADA I REIXAC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mata Arroyo Francisco | Administrador Unico | 24/04/2015 | 14/12/2017 |
Mata Arroyo Francisco | Apoderado | 14/12/2017 | |
Ramon Miralles Andres | Apoderado | 14/12/2017 | |
Roa Garcia Antonio Jesus | Administrador Solidario | 13/01/2012 | 14/12/2017 |
Roa Garcia Antonio Jesus | Administrador Unico | 24/04/2015 | |
Mata Arroyo Francisco | Administrador Solidario | 13/01/2012 | 17/07/2013 |
Ramos Bobi Rafael | Administrador Mancomunado | 13/01/2012 |
ACTOS BORME DE CENTRAL DE BEBIDAS DE MONTCADA I REIXAC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43865 , F 11, S 8, H B 125487, I/A 10 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43865 , F 11, S 8, H B 125487, I/A 10 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43865 , F 11, S 8, H B 125487, I/A 9 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43865 , F 11, S 8, H B 125487, I/A 9 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43865 , F 11, S 8, H B 125487, I/A 8 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43865 , F 11, S 8, H B 125487, I/A 8 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.17:MODIFICACION DEL PLAZO DE DURACION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27836 , F 29, S 8, H B 125487, I/A 7 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27836 , F 29, S 8, H B 125487, I/A 7 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27836 , F 29, S 8, H B 125487, I/A 7 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08