CENTRAL AUTOCONTABLE SA - EXTINGUIDA
Razón Social CENTRAL AUTOCONTABLE SA
CIF A58525254
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CENTRAL AUTOCONTABLE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRAL AUTOCONTABLE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clavell Mallol Blanca Begoña | Liquidador | 31/07/2019 | 08/07/2024 |
Clavell Mallol Guillem | Liquidador | 31/07/2019 | 08/07/2024 |
Clavell Mallol Blanca Begoña | Administrador Solidario | 07/06/2019 | 31/07/2019 |
Clavell Mallol Guillem | Administrador Solidario | 07/06/2019 | 31/07/2019 |
Clavell Mallol Blanca Begoña | Secretario | 24/01/2017 | 07/06/2019 |
Clavell Mallol Blanca Begoña | Consejero | 24/01/2017 | 07/06/2019 |
Clavell Mallol Blanca Begoña | Consejero Delegado | 24/01/2017 | 07/06/2019 |
Clavell Mallol Guillem | Presidente | 24/01/2017 | 07/06/2019 |
Clavell Mallol Guillem | Consejero | 24/01/2017 | 07/06/2019 |
Clavell Mallol Guillem | Consejero Delegado | 24/01/2017 | 07/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENTRAL AUTOCONTABLE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 72428, I/A 14 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 72428, I/A 14 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43199 , F 153, S 8, H B 72428, I/A 13 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43199 , F 153, S 8, H B 72428, I/A 13 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43199 , F 153, S 8, H B 72428, I/A 13 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 8,9,10,11,12 Y 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43199 , F 152, S 8, H B 72428, I/A 12 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43199 , F 152, S 8, H B 72428, I/A 12 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43199 , F 152, S 8, H B 72428, I/A 12 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43199 , F 152, S 8, H B 72428, I/A 11 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43199 , F 152, S 8, H B 72428, I/A 11 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-08