CENTENO Y MALTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Cristobal, 10
Código Postal 45700
Municipio Consuegra
Provincia Toledo
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENTENO Y MALTA SL
CIF B45783602
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 08/08/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CENTENO Y MALTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTENO Y MALTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Gonzalez Maria-ines | Administrador Unico | 21/12/2017 | 18/06/2024 |
Maria-ines Gallego Gonzalez | Liquidador | 18/06/2024 | 18/06/2024 |
Maria-ines Gallego Gonzalez | Administrador Unico | 18/06/2024 | |
Gallego Gonzalez Luis | Administrador Unico | 06/09/2012 | 21/12/2017 |
ACTOS BORME DE CENTENO Y MALTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 34202, I/A 3 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 34202, I/A 3 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 34202, I/A 3 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 34202, I/A 3 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 8, S 8, H TO 34202, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 8, S 8, H TO 34202, I/A 2 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 7, S 8, H TO 34202, I/A 1 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-45
Dirección:C/ SAN CRISTOBAL 10 (CONSUEGRA)
Comienzo de operaciones:08/08/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Explotación de negocios de hostelería,establecimientos del sector.Fabricación y comercialización de productos de panadería,pastelería,bollería, mazapanes,turrones,dulces.Disposición,compra,enajenación,gravamen de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 7, S 8, H TO 34202, I/A 1 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-45