CENSININ 2007 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernando El Santo, 17
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CENSININ 2007 SL
CIF B84962455
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 17/01/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CENSININ 2007 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENSININ 2007 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borra Izquierdo Miguel | Consejero | 22/08/2014 | |
Borra Izquierdo Miguel | Presidente | 31/10/2012 | 22/08/2014 |
Borra Izquierdo Miguel | Consejero Delegado | 31/10/2012 | 22/08/2014 |
De La Peña Cordero Maria Rosa | Liquidador | 22/08/2014 | 22/08/2014 |
Diaz Garcia Antonio | Secretario | 31/10/2012 | 22/08/2014 |
Diaz Garcia Antonio | Consejero | 31/10/2012 | 22/08/2014 |
Fernandez Veiguela Domingo | Consejero | 22/08/2014 | |
Garcia Bosquez Carlos | Consejero | 22/08/2014 | |
Borra Izquierdo Miguel | Secretario | 31/10/2012 | |
Fernandez Veiguela Domingo | Presidente | 31/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENSININ 2007 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23741 , F 166, S 8, H M 426119, I/A 7 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23741 , F 166, S 8, H M 426119, I/A 7 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23741 , F 166, S 8, H M 426119, I/A 7 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23741 , F 166, S 8, H M 426119, I/A 7 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23741 , F 165, S 8, H M 426119, I/A 6 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23741 , F 165, S 8, H M 426119, I/A 6 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23741 , F 165, S 8, H M 426119, I/A 5 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23741 , F 165, S 8, H M 426119, I/A 5 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-150-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-28