CENSEA CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 85
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CENSEA CONSULTORES SL
CIF B86623857
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 28/12/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CENSEA CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENSEA CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Cuadra-salcedo Janini Andres-tomas | Apoderado Solidario | 16/01/2013 | 06/03/2018 |
De La Quadra Salcedo Janini Andres Tomas | Liquidador Solidario | 10/04/2017 | 06/03/2018 |
Gallego Larrubia Javier | Apoderado Solidario | 16/01/2013 | 06/03/2018 |
Martos Prat Rodrigo | Liquidador Solidario | 10/04/2017 | 06/03/2018 |
Martos Prat Rodrigo | Apoderado Solidario | 16/01/2013 | 06/03/2018 |
De La Quadra Salcedo Janini Andres | Administrador Solidario | 04/07/2016 | 10/04/2017 |
Martos Prat Rodrigo | Administrador Solidario | 04/07/2016 | 10/04/2017 |
CENSEA ADMINISTRACION SC | Administrador Unico | 15/01/2013 | 04/07/2016 |
Martos Prat Rodrigo | Representante | 24/03/2015 | 04/07/2016 |
Puyo Lopez Alejandro | Representante | 15/01/2013 | 24/03/2015 |
ACTOS BORME DE CENSEA CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 93, S 8, H M 551135, I/A 7 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 93, S 8, H M 551135, I/A 6 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 93, S 8, H M 551135, I/A 6 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 93, S 8, H M 551135, I/A 6 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 92, S 8, H M 551135, I/A 5 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los Artículos 17 y 20 de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 92, S 8, H M 551135, I/A 5 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 92, S 8, H M 551135, I/A 5 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 92, S 8, H M 551135, I/A 5 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-28
- C/ ALCALA, 85, 6& PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 92, S 8, H M 551135, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30622 , F 91, S 8, H M 551135, I/A 3 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28