CENDRASSOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Besalu, 14
Código Postal 17600
Municipio Figueres
Provincia Girona
Razón Social CENDRASSOS SA
CIF A58324849
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario HAUS INTER SL
VINCULACIONES DE CENDRASSOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENDRASSOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Emilio Perrote Sanchez | Administrador Mancomunado | 11/08/2017 | 11/03/2022 |
Emilio Perrote Sanchez | Apoderado | 26/07/2012 | 11/03/2022 |
HAUS INTER SL | Socio Unico | 15/10/2018 | 11/03/2022 |
Maria-pilar Hernandez Montuenga | Administrador Mancomunado | 11/08/2017 | 11/03/2022 |
Emilio Perrote Sanchez | Administrador Mancomunado | 26/07/2012 | 11/08/2017 |
Maria-pilar Hernandez Montuenga | Administrador Mancomunado | 26/07/2012 | 11/08/2017 |
Emilio Perrote Sanchez | Administrador Solidario | 26/07/2012 | |
Joan Amado Sepena | Administrador Solidario | 26/07/2012 |
ACTOS BORME DE CENDRASSOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 190, S 8, H GI 52320, I/A 16 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 190, S 8, H GI 52320, I/A 16 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 190, S 8, H GI 52320, I/A 15 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 190, S 8, H GI 52320, I/A 14 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 190, S 8, H GI 52320, I/A 14 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 190, S 8, H GI 52320, I/A 13 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: 16. Administración y Representacion.- Los órganos de la Sociedad son la Junta General de accionistas y uno de los tres sistemas siguientes, a elección de dicha Junta: 1. A un administrador único. 2. A dos, tres o cuatro Administradores confacultades solidarias. 3. A dos, tres o cuatro 28. Administración y Representacion.-La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él corresponde al órgano de administración designado por la JuntaGeneral, por plazo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración. No podrán seradministradores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 189, S 8, H GI 52320, I/A 12 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 189, S 8, H GI 52320, I/A 12 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 189, S 8, H GI 52320, I/A 12 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-17
- Venta, comercialización, producción, reparación e instalación de todo tipode software con destino a ordenadores y útiles programables, y hardware ensu sentido mas amplio. La venta de productos y servicios podrá efectuarse tanto en local comercial como por tienda on line propia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2851 , F 189, S 8, H GI 52320, I/A 11 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-17