CENDISA SL - EXTINGUIDA
Razón Social CENDISA SL
CIF B18239889
Capital Social 802034.5 Euros
Actividad Fabricación de otros muebles
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único TAYLOR KITCHEN GROUP SL
Propietario TAYLOR KITCHEN GROUP SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CENDISA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENDISA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Joaquin Alonso Vena | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/10/2023 | 04/03/2024 |
Jorge Couto Vives | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2022 | 04/03/2024 |
Jorge Garrido Tejera | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2022 | 04/03/2024 |
Julian Capilla Tobajas | Apoderado | 30/10/2023 | 04/03/2024 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 20/12/2023 | 04/03/2024 |
Ricardo Avivar Caballero | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/08/2022 | 04/03/2024 |
TAYLOR KITCHEN GROUP SL | Socio Unico | 10/08/2022 | 04/03/2024 |
TAYLOR KITCHEN GROUP SL | Administrador Unico | 10/08/2022 | 04/03/2024 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 02/02/2023 | 20/12/2023 |
Ignacio Sanchez Agesta Legaza | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/11/2022 | 30/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENDISA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1849 , F 126, S 8, H GR 400, I/A 21 F (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-18
- Cerrada la hoja Gr-400 de la Sociedad que queda extinguida como consecuencia de la fusión por absorción a la Sociedad BRICOLEVANTE SL domiciliada en Alicante e inscrita en el R. M. de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1849 , F 126, S 8, H GR 400, I/A 21 F (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-18
- Queda cerrada la Hoja GR-400, correspondiente a la Sociedad "CENDISA SL", por periodo de seis meses, de conformidad con el artículo 231 del RRM, como consecuencia de la fusión por absorción de la Sociedad de esta Hoja, por la entidad "BRICOLEVANTE, SL.", como Sociedad Absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1849 , F 126, S 8, H GR 400, I/A 21 N (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1849 , F 126, S 8, H GR 400, I/A 21 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1849 , F 126, S 8, H GR 400, I/A 21 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807 , F 189, S 8, H GR 400, I/A 19 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-18
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807 , F 189, S 8, H GR 400, I/A 19 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807 , F 190, S 8, H GR 400, I/A 20 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807 , F 190, S 8, H GR 400, I/A 20 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-18
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807 , F 189, S 8, H GR 400, I/A 18 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-18