CEMENTOS GARZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Puerto Rico, 8
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CEMENTOS GARZA SL
CIF B16264806
Actividad Fabricación de cemento
Fecha de Constitución 27/07/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CEMENTOS GARZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEMENTOS GARZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cantalapiedra Benjumea Juan | Apoderado Mancomunado | 14/02/2020 | 20/08/2020 |
Cantalapiedra Benjumea Juan Jose | Liquidador | 20/08/2020 | 20/08/2020 |
Diaz Navarro Laurentino | Apoderado Mancomunado | 14/02/2020 | 20/08/2020 |
Labrado Losada Mario Israel | Representante | 05/04/2019 | 20/08/2020 |
VILUMA ADVENTURES GESTORIA ADMINISTRATIVA SLP | Administrador Unico | 05/04/2019 | 20/08/2020 |
Cantalapiedra Benjumea Juan | Administrador Solidario | 22/08/2017 | 05/04/2019 |
Diaz Navarro Laurentino | Administrador Solidario | 22/08/2017 | 05/04/2019 |
Cantalapiedra Benjumea Juan | Consejero Delegado Solidario | 22/08/2017 | |
Cantalapiedra Benjumea Juan | Presidente | 22/08/2017 | |
Cantalapiedra Benjumea Juan | Consejero | 22/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CEMENTOS GARZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28932 , F 195, S 8, H M 520967, I/A 7 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28932 , F 195, S 8, H M 520967, I/A 7 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28932 , F 195, S 8, H M 520967, I/A 7 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28932 , F 195, S 8, H M 520967, I/A 7 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28932 , F 195, S 8, H M 520967, I/A 6 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28932 , F 195, S 8, H M 520967, I/A 5 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28932 , F 195, S 8, H M 520967, I/A 5 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28932 , F 195, S 8, H M 520967, I/A 5 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 4ª LA PUBLICACION DEL CESE DEL SECRETARIO TORRES MINGOT MIGUEL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28932 , F 194, S 8, H M 520967, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28932 , F 194, S 8, H M 520967, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-28