CELLIO SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CELLIO SA
CIF A78381928
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CELLIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CELLIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gimenez Honorio | Administrador Unico | 30/08/2011 | 13/09/2018 |
Fernandez Perez Maria Piedad | Apoderado | 23/12/2014 | 13/09/2018 |
ACTOS BORME DE CELLIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4863 , F 133, S 8, H M 79865, I/A 15 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4863 , F 133, S 8, H M 79865, I/A 15 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4863 , F 133, S 8, H M 79865, I/A 15 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
- LA SOCIEDAD SE EXTINGUE AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA ENTIDAD " ESTUDIOS FINANCIEROS ALMITEC SL ".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4863 , F 133, S 8, H M 79865, I/A 15 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4863 , F 133, S 8, H M 79865, I/A 15 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4863 , F 133, S 8, H M 79865, I/A 15 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4863 , F 133, S 8, H M 79865, I/A 14 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4863 , F 132, S 8, H M 79865, I/A 13 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-28