CELESTINO GOMEZ SA - CIERRE HOJA REGISTRAL
Razón Social CELESTINO GOMEZ SA
CIF A14026330
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CELESTINO GOMEZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CELESTINO GOMEZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Esquinas Angel | Secretario | 31/10/2012 | 18/06/2024 |
Gomez Esquinas Angel | Consejero Delegado Solidario | 31/10/2012 | 18/06/2024 |
Gomez Esquinas Angel | Consejero | 31/10/2012 | 18/06/2024 |
Gomez Esquinas Manuel Jesus | Presidente | 13/07/2010 | 18/06/2024 |
Gomez Esquinas Manuel Jesus | Consejero Delegado Solidario | 13/07/2010 | 18/06/2024 |
Gomez Esquinas Manuel Jesus | Consejero | 13/07/2010 | 18/06/2024 |
Gomez Esquinas Rafael | Consejero | 31/10/2012 | 18/06/2024 |
Gomez Esquinas Rafael | Consejero Delegado Solidario | 31/10/2012 | 18/06/2024 |
Gomez Hernandez Angel | Consejero Delegado Solidario | 13/07/2010 | |
Gomez Hernandez Angel | Presidente | 13/07/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CELESTINO GOMEZ SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 2924, I/A NM10 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 68, S 8, H CO 2924, I/A 4 H (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-14
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 76, S 8, H CO 2924, I/A 10 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-211-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-14
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 75, S 8, H CO 2924, I/A 9 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-14
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602 , F 75, S 8, H CO 2924, I/A 9 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-14
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-152-14