CELESTE HAZARD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ter, 27
Código Postal 07009
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social CELESTE HAZARD SL
CIF B16611485
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 18/01/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CELESTE HAZARD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CELESTE HAZARD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimeno Aguilera Francisco Javier | Apoderado | 08/02/2019 | 08/01/2021 |
Sanguino Mora Carlos | Administrador Unico | 08/02/2019 | 08/01/2021 |
Sanguino Mora Carlos | Socio Unico | 08/02/2019 | 08/01/2021 |
Sanguino Mora Carlos | Liquidador | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
ACTOS BORME DE CELESTE HAZARD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 206, S 8, H PM 85939, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 206, S 8, H PM 85939, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 206, S 8, H PM 85939, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 206, S 8, H PM 85939, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 206, S 8, H PM 85939, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 206, S 8, H PM 85939, I/A 3 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 205, S 8, H PM 85939, I/A 2 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 203, S 8, H PM 85939, I/A 1 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 203, S 8, H PM 85939, I/A 1 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-07
Dirección:C/ TER 27 (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:18/01/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La prestación de todo tipo de servicios relacionados con la actividad hotelera, entre otros: Las actividades de consultoría de gestión empresarial. La asistencia en todo tipo de proyectos de construcción, remodelación y mejora de establecimientos hoteleros, así como la dirección financiera de los mi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 203, S 8, H PM 85939, I/A 1 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-07