CELERITAS EXPRESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Valdelaparra, 29
Código Postal 28100
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CELERITAS EXPRESS SL
CIF B85683134
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 09/06/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Castaños Ruiz Pedro
VINCULACIONES DE CELERITAS EXPRESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CELERITAS EXPRESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castaños Ruiz Pedro | Presidente | 28/09/2012 | 20/01/2014 |
Castaños Ruiz Pedro | Consejero | 28/09/2012 | 20/01/2014 |
Castaños Ruiz Pedro | Consejero Delegado | 01/10/2012 | 20/01/2014 |
Cuesta Castiñeyra Rafael | Consejero | 28/09/2012 | 20/01/2014 |
Cuesta Castiñeyra Rafael | Apoderado | 01/10/2012 | 20/01/2014 |
Dopico Alcala Manuel | Apoderado | 01/10/2012 | 20/01/2014 |
Garcia Sastre Antonio | Consejero | 28/09/2012 | 20/01/2014 |
Martin Castro Teresa | Secretario No Consejero | 28/09/2012 | 20/01/2014 |
Ojanguren Maiztegui Aitor | Consejero | 28/09/2012 | 20/01/2014 |
Sanchez Tudela Cristina | Vicesecretario No Consejero | 28/09/2012 | 20/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CELERITAS EXPRESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26843 , F 20, S 8, H M 483720, I/A 7 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26843 , F 20, S 8, H M 483720, I/A 7 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26843 , F 19, S 8, H M 483720, I/A 6 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26843 , F 18, S 8, H M 483720, I/A 5 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26843 , F 18, S 8, H M 483720, I/A 4 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
- C/ VALDELAPARRA 29 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26843 , F 15, S 8, H M 483720, I/A 3 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: SE DA NUEVA REDACCION A LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26843 , F 15, S 8, H M 483720, I/A 3 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26843 , F 15, S 8, H M 483720, I/A 3 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26843 , F 15, S 8, H M 483720, I/A 3 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26843 , F 15, S 8, H M 483720, I/A 2 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28