CELENJOC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ter, 183
Código Postal 08570
Municipio Torelló
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CELENJOC SL
CIF B62005657
Capital Social 356986.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CELENJOC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CELENJOC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jofre Nesple Gerard | Apoderado Solidario | 25/03/2015 | 03/03/2020 |
Merino Gonzalo Monica | Apoderado Solidario | 20/08/2018 | 03/03/2020 |
NAJONYC INMOBILIARIA SL | Liquidador | 03/03/2020 | 03/03/2020 |
NAJONYC INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 16/01/2014 | 03/03/2020 |
Parlade De Elia Jorge | REPR.143 RRM | 16/01/2014 | 03/03/2020 |
Crous Parareda Eduard | Apoderado Solidario | 24/02/2016 | 20/08/2018 |
Faja Armengol Montserrat | Apoderado Solidario | 19/11/2014 | 22/07/2016 |
Gutierrez Gutierrez Miguel | Administrador Unico | 15/11/2012 | 16/01/2014 |
Pardo Guevara Jose | Administrador | 15/11/2012 |
ACTOS BORME DE CELENJOC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31785 , F 9, S 8, H B 196326, I/A 13 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31785 , F 9, S 8, H B 196326, I/A 13 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31785 , F 9, S 8, H B 196326, I/A 13 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31785 , F 8, S 8, H B 196326, I/A 12 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31785 , F 8, S 8, H B 196326, I/A 11 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31785 , F 8, S 8, H B 196326, I/A 10 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31785 , F 8, S 8, H B 196326, I/A 9 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31785 , F 7, S 8, H B 196326, I/A 8 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31785 , F 7, S 8, H B 196326, I/A 7 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
- CL DEL TER Num.183 (TORELLO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31785 , F 6, S 8, H B 196326, I/A 5 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08