CELEMIN EFICIENTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Barraquer, 2
Código Postal 03760
Municipio Ondara
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social CELEMIN EFICIENTE SL
CIF B98161532
Capital Social 75000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 03/07/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CELEMIN EFICIENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CELEMIN EFICIENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aparisi Carrio Jaume | Liquidador | 06/03/2015 | 06/03/2015 |
Aparisi Carrio Jaume | Administrador Solidario | 06/10/2009 | 06/03/2015 |
Sastre Aparisi Jaime | Liquidador | 06/03/2015 | 06/03/2015 |
Sastre Aparisi Jaime | Administrador Solidario | 06/10/2009 | 06/03/2015 |
Mesquida Franco Francisco | Administrador Solidario | 06/10/2009 | 07/09/2010 |
ACTOS BORME DE CELEMIN EFICIENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 137, S 8, H A 121381, I/A 4 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 137, S 8, H A 121381, I/A 4 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 137, S 8, H A 121381, I/A 4 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-03
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 137, S 8, H A 121381, I/A 4 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 137, S 8, H A 121381, I/A 3 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-03
- C/ DOCTOR BARRAQUER 2 - CENTRO COMERCIAL EL PRADO, (ONDARA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 137, S 8, H A 121381, I/A 2 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-03
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 75.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 137, S 8, H A 121381, I/A 2 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27037 , F 86, S 8, H M 487189, I/A 1 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28
Dirección:C/ SANTA ISABEL 2 - 1º A (LEGANES)
Comienzo de operaciones:03/07/09
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:LA PROMOCION, CONSTRUCCION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PRODUCTORAS DE ENERGIA SOLAR, TERMICA, EOLICA Y PROCEDENTE DE LA BIOMASA.- TODO TIPO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON INGENIERIA Y CONSULTORIA RELATIVA A LAS ENERGIAS ALTERNATIVAS.- TODO TIPO DE ACTIVIDADES Y SERVICI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27037 , F 86, S 8, H M 487189, I/A 1 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28