CEIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Corts Valencianes, 58
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CEIDA SL
CIF B46573861
Capital Social 516619.6 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor CONSAUVAL AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE CEIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Barajas Pazos Fernando | Liquidador Unico | 26/07/2018 | 13/05/2022 |
CONSAUVAL AUDITORES SLP | Auditor | 23/11/2018 | 13/05/2022 |
Gimenez Valiente Celia Josefina | Apoderado Mancomunado | 22/02/2016 | 13/05/2022 |
Gimenez Valiente David Jose | Apoderado Mancomunado | 22/02/2016 | 13/05/2022 |
Gimenez Valiente David Jose | Apoderado Solidario | 22/02/2016 | 13/05/2022 |
Grande Bustos Maria | Auditor | 06/08/2018 | 13/05/2022 |
Peraire Saus Juan Miguel | Apoderado Mancomunado | 22/02/2016 | 13/05/2022 |
Velasco Calderon Bernardo | Apoderado Mancomunado | 22/02/2016 | 13/05/2022 |
Gimenez Valiente Celia Josefina | Consejero | 19/07/2016 | 26/07/2018 |
Gimenez Valiente David Jose | Presidente | 19/07/2016 | 26/07/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CEIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116, L 3422, F 128, S 8, H V 3390, I/A 44 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116, L 3422, F 128, S 8, H V 3390, I/A 44 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116, L 3422, F 128, S 8, H V 3390, I/A 43 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116, L 3422, F 127, S 8, H V 3390, I/A 42 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116, L 3422, F 127, S 8, H V 3390, I/A 41 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116, L 3422, F 127, S 8, H V 3390, I/A 41 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116, L 3422, F 127, S 8, H V 3390, I/A 41 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-46
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116, L 3422, F 127, S 8, H V 3390, I/A 41 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-46
- AVDA CORTES VALENCIANAS 58 8 - EDIFICIO SOROLLA CE (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116, L 3422, F 127, S 8, H V 3390, I/A 40 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-46
- Otras modificaciones estatutarias: "Artículo 20º.- Carácter gratuito del cargo.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6116, L 3422, F 127, S 8, H V 3390, I/A 40 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-46