CEICOM EUROPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, 35
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CEICOM EUROPE SL
CIF B83062950
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Página Web www.indra.es
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario INDRA SISTEMAS SA
VINCULACIONES DE CEICOM EUROPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEICOM EUROPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baena Martin Juan Carlos | Apoderado | 06/03/2009 | 11/10/2010 |
Campos Carrizo Carlos | Apoderado | 06/03/2009 | 11/10/2010 |
Coiradas Martin Jose Daniel | Apoderado | 06/03/2009 | 11/10/2010 |
De Andres Gonzalez Javier | Apoderado | 06/03/2009 | 11/10/2010 |
Garcia Capisano Pilar | Apoderado | 05/05/2009 | 11/10/2010 |
Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar | Apoderado | 06/03/2009 | 11/10/2010 |
INDRA SISTEMAS SA | Socio Unico | 21/04/2010 | 11/10/2010 |
Leon Salazar Juan | Apoderado | 05/05/2009 | 11/10/2010 |
Mendoza Escobar Ignacio | Vicesecretario No Consejero | 05/05/2009 | 11/10/2010 |
Pascual De La Cueva Jose Antonio | Apoderado | 06/03/2009 | 11/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CEICOM EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 16, S 8, H M 288738, I/A 28 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 16, S 8, H M 288738, I/A 28 (11/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 16, S 8, H M 288738, I/A 27 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 16, S 8, H M 288738, I/A 26 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 16, S 8, H M 288738, I/A 26 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-28
Apoderado
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 15, S 8, H M 288738, I/A 25 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 15, S 8, H M 288738, I/A 25 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-28
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 15, S 8, H M 288738, I/A 25 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25755 , F 15, S 8, H M 288738, I/A 24 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-28