CEIBA INVERSIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 42
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CEIBA INVERSIONES SA
CIF A83044990
Capital Social 1039494.0 Euros
Nombres Anteriores
- CEIBA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Administrador único
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CEIBA INVERSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEIBA INVERSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/08/2009 | 24/02/2017 |
Sobrino Satrustegui Pilar | Administrador Unico | 07/02/2017 | 24/02/2017 |
Sobrino Satrustegui Pilar | Liquidador | 24/02/2017 | 24/02/2017 |
Aguirre Muller Jorge | Secretario | 06/08/2014 | 07/02/2017 |
Aguirre Muller Jorge | Consejero | 06/08/2014 | 07/02/2017 |
Arias Hormaechea Pablo | Miem.ComAyR. | 07/02/2017 | |
Armada Santos Suarez Jaime | Consejero | 19/07/2011 | 07/02/2017 |
Gortazar Perez-viñeta Jose Luis | Miem.ComAyR. | 07/02/2017 | |
Gortazar Perez-viñeta Jose Luis | P.Com.AyR | 07/02/2017 | |
Sanchez Vicente Olga | Miem.ComAyR. | 07/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CEIBA INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29825 , F 220, S 8, H M 280100, I/A 24 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29825 , F 220, S 8, H M 280100, I/A 24 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29825 , F 220, S 8, H M 280100, I/A 24 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29825 , F 220, S 8, H M 280100, I/A 24 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28
Empresa: CEIBA INVERSIONES SICAV
- LA ADQUISICION, CESION, TENENCIA Y DISFRUTE DE VALORES MOBILIARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29825 , F 217, S 8, H M 280100, I/A 23 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: CEIBA INVERSIONES SICAV
- C/ AYALA 42 - 3ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29825 , F 217, S 8, H M 280100, I/A 23 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: CEIBA INVERSIONES SICAV
- CEIBA INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29825 , F 217, S 8, H M 280100, I/A 23 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: CEIBA INVERSIONES SICAV
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29825 , F 217, S 8, H M 280100, I/A 23 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: CEIBA INVERSIONES SICAV
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y NUEVA REDACCION TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29825 , F 217, S 8, H M 280100, I/A 23 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Empresa: CEIBA INVERSIONES SICAV
Capital Anterior: | 2.434.692,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.395.198,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.039.494,00 | Euros |
Porcentaje: | 57,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29825 , F 217, S 8, H M 280100, I/A 23 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28