CEFSA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle O'Donnell, 10
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CEFSA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
CIF B85177293
Capital Social 2.4E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 27/07/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CEFSA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CEFSA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Gomez Antonio | Liquidador Solidario | 27/12/2013 | 22/05/2015 |
Rivas Vargas Francisco | Liquidador Solidario | 27/12/2013 | 22/05/2015 |
Moreno Gomez Antonio | Administrador Solidario | 13/12/2011 | 27/12/2013 |
Rivas Vargas Francisco | Administrador Solidario | 13/12/2011 | 27/12/2013 |
Moreno Alarcon Juan Jose | Administrador Solidario | 13/12/2011 |
ACTOS BORME DE CEFSA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 23, S 8, H M 443774, I/A 13 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 23, S 8, H M 443774, I/A 13 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 23, S 8, H M 443774, I/A 12 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 23, S 8, H M 443774, I/A 12 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 23, S 8, H M 443774, I/A 12 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Capital Anterior: | 21.054.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.946.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 24.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 13,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 22, S 8, H M 443774, I/A 11 (20/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-28
Capital Anterior: | 17.054.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 21.054.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 20, S 8, H M 443774, I/A 10 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 20, S 8, H M 443774, I/A 9 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 20, S 8, H M 443774, I/A 9 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28431 , F 20, S 8, H M 443774, I/A 9 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28